Auskünfte zu Niederhornbahn AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Niederhornbahn AG
- Niederhornbahn AG aus Beatenberg ist im Bereich «Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)» tätig und aktiv.
- Das Management der Firma Niederhornbahn AG besteht aus 10 Personen.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 12.06.2023.
- Die UID der Firma lautet CHE-105.904.576.
Management (10)
neueste Verwaltungsräte
Roland Noirjean,
Raymond André Lergier,
Anton Ambühl,
Thomas Frutiger,
Rudolf Schmocker
neuste Zeichnungsberechtigte
Tobias Erni,
Roland Noirjean,
Marc Höliner,
Raymond André Lergier,
Anton Ambühl
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
27.11.1930
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Beatenberg
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-092.3.005.427-0
UID/MWST
CHE-105.904.576
Branche
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist: Bau und Betrieb von Transportanlagen auf der Strecke Beatenbucht-Beatenberg-Niederhorn zum Transport von Personen, Gepäck und Gütern nach Massgabe der jeweils vom Bund erteilten Konzession; Übernahme, Leitung oder Betriebsführung anderer Transportunternehmen; Beteiligung an anderen Transportunternehmen; Betrieb von Verkaufsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 30.04.2015 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Thun | <2004 | 29.04.2015 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Beatenbergbahn AG
- Drahtseilbahn Thunersee-Beatenberg Beatenbergbahn
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Niederhornbahn AG
Publikationsnummer: HR02-1005765956, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Niederhornbahn AG, in Beatenberg, CHE-105.904.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005297952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurst, Christoph, von Ersigen, in Beatenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Tobias, von Oetwil am See, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005297952, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Niederhornbahn AG, in Beatenberg, CHE-105.904.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274499).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noirjean, Roland, von Montfaucon, in Beatenberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Höliner, Marc, von Oberrieden, in Spiez, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005274499, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Niederhornbahn AG, in Beatenberg, CHE-105.904.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haldimann, Fritz, von Bowil, in Hünibach (Hilterfingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oppliger, Beat, von Sigriswil, in Merligen (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lergier, Raymond, von Murten, in Hünibach (Thun), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambühl, Anton, von Sigriswil, in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutiger, Thomas, von Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.